10. desember 2021Elin Marie Møller forlater styretNaturentreprise A/SElin Marie Møller forlater styret for Naturentreprise A/S etter en periode på 7 år.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 6.916 Naturentreprise A/SNaturentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
22. november 2019Underskudd på DKK 9.025 Naturentreprise A/SNaturentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
11. desember 2018Underskudd på DKK 100.039 Naturentreprise A/SNaturentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
19. desember 2017Overskudd på DKK 74.945 Naturentreprise A/SNaturentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
17. oktober 2016Underskudd på DKK 45.161 Naturentreprise A/SNaturentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2015 til 30. juni. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
13. mai 2015Endring i eierkretsenNaturentreprise A/S2 nye personer registrert som reelle eier av Naturentreprise A/S. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere
12. mai 2015StiftelseNaturentreprise A/SNaturentreprise A/S stiftes i bransjen serviceydelser til skovbrug. Elin Marie Møller er nestleder i styret.Se mere