31. august 2019Elisabeth Bornemann forlater ledelsenSØNDERBORG SKOKONTOR A/SElisabeth Bornemann forlater ledelsen for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S etter en periode på 6 år.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 313.749 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2018Overskudd på DKK 730.979 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018Silvia Ramona Bornemann blir med i styretSØNDERBORG SKOKONTOR A/SSilvia Ramona Bornemann blir med i styret for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018Michael Peter Bornemann blir adm. direktørSØNDERBORG SKOKONTOR A/SMichael Peter Bornemann blir adm. direktør i SØNDERBORG SKOKONTOR A/S. Elisabeth Bornemann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
4. juli 2018Michael Peter Bornemann forlater styretSØNDERBORG SKOKONTOR A/SMichael Peter Bornemann forlater styret for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S etter en periode på 3 år. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2018Peter-jurgen Bornemann slutter som adm. direktørSØNDERBORG SKOKONTOR A/SPeter-jurgen Bornemann slutter som adm. direktør i SØNDERBORG SKOKONTOR A/S. Elisabeth Bornemann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. oktober 2017Overskudd på DKK 380.150 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2016Underskudd på DKK 345.203 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2015Michael Peter Bornemann blir med i styretSØNDERBORG SKOKONTOR A/SMichael Peter Bornemann blir med i styret for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2015Overskudd på DKK 132.721 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2014Overskudd på DKK 721.068 SØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2013Regnskap for 2013 offentligjortSØNDERBORG SKOKONTOR A/SSØNDERBORG SKOKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2013Peter-jurgen Bornemann forlater styretSØNDERBORG SKOKONTOR A/SPeter-jurgen Bornemann forlater styret for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S etter en periode på 23 år. Elisabeth Bornemann er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2013Elisabeth Bornemann blir med i ledelsenSØNDERBORG SKOKONTOR A/SElisabeth Bornemann blir med i ledelsen for SØNDERBORG SKOKONTOR A/S.Se mere