1. desember 2023Elisabeth Deelen forlater styretMARICOGEN A/SElisabeth Deelen forlater styret for MARICOGEN A/S etter en periode på 8 år.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 21 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
1. juni 2023Nikki Gyldenløve Kousgaard blir med i styretMARICOGEN A/SNikki Gyldenløve Kousgaard blir med i styret for MARICOGEN A/S. Elisabeth Deelen er fortsatt styreleder.Se mere
31. mai 2023Eveline Isabella Gratzer forlater styretMARICOGEN A/SEveline Isabella Gratzer forlater styret for MARICOGEN A/S etter en periode på 8 år. Elisabeth Deelen er fortsatt styreleder.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 19 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
6. juli 2021Overskudd på DKK 5,8 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
1. oktober 2020Søren Møller blir med i ledelsenMARICOGEN A/SSøren Møller blir med i ledelsen for MARICOGEN A/S. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
30. september 2020Nils Corneille van der Plas forlater styretMARICOGEN A/SNils Corneille van der Plas forlater styret for MARICOGEN A/S etter en periode på 5 år. Elisabeth Deelen er fortsatt styreleder.Se mere
30. september 2020Torben Brændgaard forlater ledelsenMARICOGEN A/STorben Brændgaard forlater ledelsen for MARICOGEN A/S etter en periode på 4 år. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
25. juni 2020Overskudd på DKK 12 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
27. mai 2019Underskudd på DKK 19 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 34 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
11. mai 2017Overskudd på DKK 64 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
1. desember 2016Torben Brændgaard blir med i ledelsenMARICOGEN A/STorben Brændgaard blir med i ledelsen for MARICOGEN A/S. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
30. november 2016Laurent Hubert Francois Hanssen forlater ledelsenMARICOGEN A/SLaurent Hubert Francois Hanssen forlater ledelsen for MARICOGEN A/S etter en periode på 2 år. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 32 mio.MARICOGEN A/SMARICOGEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Elisabeth Deelen er styreleder.Se mere
8. juni 2015Elisabeth Deelen blir med i styretMARICOGEN A/SElisabeth Deelen blir med i styret for MARICOGEN A/S.Se mere