27. juniAdresseendringE.G.J. Byg ApSE.G.J. Byg ApS flytter fra Knebel til Hornslet. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniAdresseendringE.G.J. HOLDING ApSE.G.J. HOLDING ApS flytter fra Knebel til Hornslet. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. marsUnderskudd på DKK 87.644 E.G.J. Byg ApSE.G.J. Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. marsUnderskudd på DKK 3,2 mio.E.G.J. HOLDING ApSE.G.J. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 5,4 mio.E.G.J. Byg ApSE.G.J. Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 15 mio.E.G.J. HOLDING ApSE.G.J. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023AdresseendringE.G.J. Byg ApSE.G.J. Byg ApS flytter fra Hornslet til Knebel. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023AdresseendringE.G.J. HOLDING ApSE.G.J. HOLDING ApS flytter fra Hornslet til Knebel. Elisabeth Hauge Jakobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2022Elisabeth Hauge Jakobsen blir med i ledelsenE.G.J. HOLDING ApSElisabeth Hauge Jakobsen erstatter Henry Gorm Jakobsen i ledelsen for E.G.J. HOLDING ApS etter en periode på 24 år.Se mere
22. juni 2022Elisabeth Hauge Jakobsen blir med i ledelsenE.G.J. Byg ApSElisabeth Hauge Jakobsen erstatter Henry Gorm Jakobsen i ledelsen for E.G.J. Byg ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. mai 2022Endring i eierkretsenE.G.J. Byg ApSElisabeth Hauge Jakobsen registrert som reell eier av E.G.J. Byg ApS.Se mere
30. mai 2022Endring i eierkretsenE.G.J. HOLDING ApSHenry Gorm Jakobsen er ikke lenger registrert som reell eier av E.G.J. HOLDING ApS. Elisabeth Hauge Jakobsen eier fortsat 60,8% av virksomheten.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 2,7 mio.E.G.J. HOLDING ApSE.G.J. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Elisabeth Hauge Jakobsen eier 60,8% av virksomheten.Se mere
22. februar 2022Endring i eierkretsenE.G.J. HOLDING ApSElisabeth Hauge Jakobsen registrert som reell eier av E.G.J. HOLDING ApS.Se mere
31. august 2007Elisabeth Hauge Jakobsen forlater styretA/S STRONGPACKElisabeth Hauge Jakobsen forlater styret for A/S STRONGPACK etter en periode på 36 år.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S STRONGPACKA/S STRONGPACK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Elisabeth Hauge Jakobsen er styreleder.Se mere
1. juni 2006AdresseendringA/S STRONGPACKA/S STRONGPACK flytter fra Skødstrup til Hornslet. Elisabeth Hauge Jakobsen er styreleder.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S STRONGPACKA/S STRONGPACK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Elisabeth Hauge Jakobsen er styreleder.Se mere
28. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S STRONGPACKA/S STRONGPACK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Elisabeth Hauge Jakobsen er styreleder.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S STRONGPACKA/S STRONGPACK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Elisabeth Hauge Jakobsen er styreleder.Se mere