2. juliOverskudd på DKK 156.185 TUMECA Holding ApSTUMECA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elisabeth Kolind er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliOverskudd på DKK 363.140 TalentPeople A/STalentPeople A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 67.968 TUMECA Holding ApSTUMECA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elisabeth Kolind er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2023Overskudd på DKK 165.647 TalentPeople A/STalentPeople A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 322.991 TUMECA Holding ApSTUMECA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2021 til 31. desember 2021. Elisabeth Kolind er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Overskudd på DKK 733.381 TalentPeople A/STalentPeople A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2021 til 31. desember 2021. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere
5. januar 2022AdresseendringTalentPeople A/STalentPeople A/S flytter til ny adresse i Nivå. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere
23. mars 2021Ny bransje: ArbejdsformidlingskontorerTalentPeople A/STidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere
19. mars 2021StiftelseTUMECA Holding ApSTUMECA Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Elisabeth Kolind er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021StiftelseTalentPeople A/STalentPeople A/S stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Elisabeth Kolind eier 45% av virksomheten.Se mere