16. september 2003Elisabeth Rindom forlater ledelsenK.B.I. BYG ApSElisabeth Rindom forlater ledelsen for K.B.I. BYG ApS etter en periode på 4 år.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortK.B.I. BYG ApSK.B.I. BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortK.B.I. BYG ApSK.B.I. BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortK.B.I. BYG ApSK.B.I. BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 1999 til 31. desember 2000. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2000Nytt navn: K.B.I. BYG ApSKOLLEMORTEN BYGGEINDUSTRI ApSKOLLEMORTEN BYGGEINDUSTRI ApS skifter navn til K.B.I. BYG ApS. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2000Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkerforretningerKOLLEMORTEN BYGGEINDUSTRI ApSTidligere bransje: Uoplyst. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 1999StiftelseKOLLEMORTEN BYGGEINDUSTRI ApSKOLLEMORTEN BYGGEINDUSTRI ApS stiftes i bransjen uoplyst. Elisabeth Rindom er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1991Elisabeth Rindom forlater styretKOLDING BYGGEINDUSTRI ApSElisabeth Rindom forlater styret for KOLDING BYGGEINDUSTRI ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. november 1989Nytt navn: KOLDING BYGGEINDUSTRI ApSASX 14632 ApSASX 14632 ApS skifter navn til KOLDING BYGGEINDUSTRI ApS. Elisabeth Rindom er medlem av styret.Se mere
22. november 1989Preben Bang Henriksen forlater ledelsenASX 14632 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for ASX 14632 ApS etter en periode på 7 måneder. Elisabeth Rindom er medlem av styret.Se mere
1. mai 1989StiftelseASX 14632 ApSASX 14632 ApS stiftes i 1989. Elisabeth Rindom er medlem av styret.Se mere