29. april 2011Christian Nors blir med i styretALSTRUP ØSTERGAARD ApSChristian Nors erstatter Elisabeth Vagner Dalby i styret for ALSTRUP ØSTERGAARD ApS etter en periode på 8 år.Se mere
22. mars 2011Christian Nors blir med i ledelsenALSTRUP ØSTERGAARD ApSChristian Nors erstatter Elisabeth Vagner Dalby i ledelsen for ALSTRUP ØSTERGAARD ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 31. desember 2003. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2004AdresseendringALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS flytter fra Mariager til Viborg. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortALSTRUP ØSTERGAARD ApSALSTRUP ØSTERGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2003Nytt navn: ALSTRUP ØSTERGAARD ApSASX 12232 ApSASX 12232 ApS skifter navn til ALSTRUP ØSTERGAARD ApS. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2003Elisabeth Vagner Dalby blir med i ledelsenASX 12232 ApSElisabeth Vagner Dalby erstatter Anna Grethe Dalby i ledelsen for ASX 12232 ApS etter en periode på 15 år.Se mere
23. januar 2003Elisabeth Vagner Dalby blir med i styretASX 12232 ApSElisabeth Vagner Dalby blir med i styret for ASX 12232 ApS.Se mere
19. august 1997Elisabeth Vagner Dalby forlater styretA/S ALSTRUP ØSTERGAARDElisabeth Vagner Dalby forlater styret for A/S ALSTRUP ØSTERGAARD etter en periode på 8 år.Se mere
19. august 1997Elisabeth Vagner Dalby forlater ledelsenA/S ALSTRUP ØSTERGAARDElisabeth Vagner Dalby forlater ledelsen for A/S ALSTRUP ØSTERGAARD etter en periode på 8 år.Se mere
15. mai 1991Nytt navn: A/S ALSTRUP ØSTERGAARDSLP NR. 10.561 A/SSLP NR. 10.561 A/S skifter navn til A/S ALSTRUP ØSTERGAARD. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1991Flere forlater styretSLP NR. 10.561 A/S3 medlemmer forlater styret for SLP NR. 10.561 A/S. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1991Preben Bang Henriksen forlater ledelsenSLP NR. 10.561 A/SPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for SLP NR. 10.561 A/S etter en periode på 2 år. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1989StiftelseSLP NR. 10.561 A/SSLP NR. 10.561 A/S stiftes i 1989. Elisabeth Vagner Dalby er medlem af ledelsen.Se mere