1. maiOverskudd på DKK 10.716 Shielding Spaces ApSShielding Spaces ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2023 til 30. september 2023. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiUnderskudd på DKK 8.011 Absolute Beginners ApSAbsolute Beginners ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. januar 2023 til 30. september 2023. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023 · Vores CharlottenlundNye virksomheder i Charlottenlund i sidste månedShielding Spaces ApS , Tryggehvile Alle 5, 2920 Charlottenlund Shielding Spaces ApS tilhører branchen Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler og er ejet samt ledet af Elize Rose Emilie Dimare og Johnny Marnus Ethan Sørensen. Les artikkel
23. februar 2023 · Vores CharlottenlundNye virksomheder i Charlottenlund i sidste månedAbsolute Beginners ApS , Tryggehvile Alle 5, 2920 Charlottenlund Absolute Beginners ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet samt ledet af Elize Rose Emilie Dimare og Johnny Marnus Ethan Sørensen. Les artikkel
9. februar 2023StiftelseShielding Spaces ApSShielding Spaces ApS stiftes i bransjen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023StiftelseAbsolute Beginners ApSAbsolute Beginners ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Elize Rose Emilie Dimare forlater ledelsenGot Adream Investa IVSElize Rose Emilie Dimare forlater ledelsen for Got Adream Investa IVS etter en periode på 5 år.Se mere
21. juni 2022Endring i eierkretsenGot Adream Investa IVSElize Rose Emilie Dimare er ikke lenger registrert som reell eier av Got Adream Investa IVS.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 0 Got Adream Investa IVSGot Adream Investa IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 0 Got Adream Investa IVSGot Adream Investa IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2019Overskudd på DKK 0 Got Adream Investa IVSGot Adream Investa IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2018Overskudd på DKK 0 Got Adream Investa IVSGot Adream Investa IVS offentliggjør regnskap for perioden 2. mai 2017 til 31. desember 2017. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2017StiftelseGot Adream Investa IVSGot Adream Investa IVS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Elize Rose Emilie Dimare er medlem af ledelsen.Se mere