7. augustMads Richard Aggerholm Pedersen blir med i ledelsenVEAP Holding ApSMads Richard Aggerholm Pedersen erstatter Anne Dorte Niebuhr i ledelsen for VEAP Holding ApS etter en periode på 2 år. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
7. augustMads Richard Aggerholm Pedersen blir med i ledelsenMRAP Holding ApSMads Richard Aggerholm Pedersen erstatter Anne Dorte Niebuhr i ledelsen for MRAP Holding ApS etter en periode på 2 år. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
7. augustMads Richard Aggerholm Pedersen blir med i ledelsenVilla Holding ApSMads Richard Aggerholm Pedersen erstatter Anne Dorte Niebuhr i ledelsen for Villa Holding ApS etter en periode på 2 år. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
2. juliEndring i eierkretsenMRAP Holding ApSElla Aggerholm Pedersen øker sitt reelle eierskap av MRAP Holding ApS.Se mere
2. juliEndring i eierkretsenVEAP Holding ApSElla Aggerholm Pedersen registrert som reell eier av VEAP Holding ApS.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 7,7 mio.Villa Holding ApSVilla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 13 mio.MRAP Holding ApSMRAP Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ella Aggerholm Pedersen eier 24,5% av virksomheten.Se mere
26. juniEndring i eierkretsenMRAP Holding ApSElla Aggerholm Pedersen registrert som reell eier av MRAP Holding ApS.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 6,8 mio.Villa Holding ApSVilla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 5,2 mio.Villa Holding ApSVilla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
20. juni 2022Anne Dorte Niebuhr blir med i ledelsenVilla Holding ApSAnne Dorte Niebuhr blir med i ledelsen for Villa Holding ApS. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 11 mio.Villa Holding ApSVilla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
24. august 2020Underskudd på DKK 20.887 Villa Holding ApSVilla Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. oktober 2019 til 31. desember 2019. Ella Aggerholm Pedersen eier 49% av virksomheten.Se mere
29. april 2020Endring i eierkretsenVilla Holding ApSElla Aggerholm Pedersen registrert som reell eier av Villa Holding ApS.Se mere