30. augustElla Jade Smoraczewska Harris blir med i styretUvisa Health ApSElla Jade Smoraczewska Harris blir med i styret for Uvisa Health ApS.Se mere
30. augustEndring i eierkretsenUvisa Health ApSElla Jade Smoraczewska Harris reduserer sitt reelle eierskap av Uvisa Health ApS.Se mere
18. juliAdresseendringUvisa Health ApSUvisa Health ApS flytter fra København S til København Ø. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 3.870 Harris Holdings ApSHarris Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiNye navn i styretUvisa Health ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Uvisa Health ApS. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 837.827 Uvisa Health ApSUvisa Health ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiJens Staahl Weirsøe blir med i styretUvisa Health ApSJens Staahl Weirsøe blir med i styret for Uvisa Health ApS. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2023Karoline Tetlie Akerjordet blir med i styretUvisa Health ApSKaroline Tetlie Akerjordet blir med i styret for Uvisa Health ApS. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Endring i eierkretsenUvisa Health ApSElla Jade Smoraczewska Harris øker sitt reelle eierskap av Uvisa Health ApS.Se mere
7. juni 2023Overskudd på DKK 61.602 Uvisa Health ApSUvisa Health ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2023Underskudd på DKK 9.433 Harris Holdings ApSHarris Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Endring i eierkretsenUvisa Health ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Uvisa Health ApS. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 15.806 Harris Holdings ApSHarris Holdings ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2021 til 31. desember 2021. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 212.845 Uvisa Health ApSUvisa Health ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2021 til 31. desember 2021. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021StiftelseHarris Holdings ApSHarris Holdings ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2021StiftelseUvisa Health ApSUvisa Health ApS stiftes i bransjen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Ella Jade Smoraczewska Harris er medlem af ledelsen.Se mere