9. septemberFlere forlater styretNAFWA S.M.B.A.4 medlemmer forlater styret for NAFWA S.M.B.A.. Ella Sørine Skifte er fortsatt styremedlem.Se mere
9. septemberHans August Aurelius Engelhardt forlater ledelsenNAFWA S.M.B.A.Hans August Aurelius Engelhardt forlater ledelsen for NAFWA S.M.B.A. etter en periode på 2 år. Ella Sørine Skifte er medlem av styret.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 727 NUKIK ApSNUKIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
11. august 2023AdresseendringNAFWA S.M.B.A.NAFWA S.M.B.A. flytter til ny adresse i Nuussuaq. Ella Sørine Skifte er medlem av styret.Se mere
4. juni 2023Underskudd på DKK 456 NUKIK ApSNUKIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
16. september 2022Hans August Aurelius Engelhardt blir med i ledelsenNAFWA S.M.B.A.Hans August Aurelius Engelhardt erstatter Lars Martin Møller-Sørensen i ledelsen for NAFWA S.M.B.A. etter en periode på 10 måneder. Ella Sørine Skifte er medlem av styret.Se mere
27. juli 2022AdresseendringNUKIK ApSNUKIK ApS flytter til ny adresse i Nuuk. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 592 NUKIK ApSNUKIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
2. juni 2022Ella Sørine Skifte blir med i styretNAFWA S.M.B.A.Ella Sørine Skifte blir med i styret for NAFWA S.M.B.A..Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 0 NUKIK ApSNUKIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
31. august 2020Overskudd på DKK 0 NUKIK ApSNUKIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
14. mai 2020Daniel Ludvig Lyberth Skifte forlater ledelsenNUKIK ApSDaniel Ludvig Lyberth Skifte forlater ledelsen for NUKIK ApS etter en periode på 7 år. Ella Sørine Skifte eier 40% av virksomheten.Se mere
14. mai 2020Endring i eierkretsenNUKIK ApSElla Sørine Skifte registrert som reell eier av NUKIK ApS.Se mere