17. juni 2021Ellen Nielsen forlater styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGEllen Nielsen forlater styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING etter en periode på 15 år.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 94.097 KONGEÅDAL BRUGSFORENINGKONGEÅDAL BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ellen Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. mai 2019Underskudd på DKK 147.962 KONGEÅDAL BRUGSFORENINGKONGEÅDAL BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ellen Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2017Erstatning i styretKONGEÅDAL BRUGSFORENING3 endringer i styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2016Erstatning i styretKONGEÅDAL BRUGSFORENING3 endringer i styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2015Underskudd på DKK 54.272 KONGEÅDAL BRUGSFORENINGKONGEÅDAL BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ellen Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. april 2014Jane Bunk Andersen forlater styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGJane Bunk Andersen forlater styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING etter en periode på 13 år. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2013Jesper Brodersen forlater styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGJesper Brodersen forlater styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 2011Tonny Laust Gregersen blir med i styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGTonny Laust Gregersen blir med i styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortKONGEÅDAL BRUGSFORENINGKONGEÅDAL BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ellen Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. april 2009Jesper Brodersen blir med i styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGJesper Brodersen erstatter Elin Marie Ellegaard i styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING etter en periode på 8 år. Ellen Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Købmænd og døgnkioskerKONGEÅDAL BRUGSFORENINGTidligere bransje: Kolonialhandel. Ellen Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2006Ellen Nielsen blir med i styretKONGEÅDAL BRUGSFORENINGEllen Nielsen blir med i styret for KONGEÅDAL BRUGSFORENING.Se mere