28. mai 2008Elly Christensen forlater styretSOLAR VENTI A/SElly Christensen forlater styret for SOLAR VENTI A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparaterSOLAR VENTI A/STidligere bransje: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne. Elly Christensen er styreleder.Se mere
4. desember 2007AdresseendringSOLAR VENTI A/SSOLAR VENTI A/S flytter til ny adresse i Thorsø. Elly Christensen er styreleder.Se mere
17. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortSOLAR VENTI A/SSOLAR VENTI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2006. Elly Christensen er styreleder.Se mere
3. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortSOLAR VENTI A/SSOLAR VENTI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Elly Christensen er styreleder.Se mere
21. november 2006Nytt navn: SOLAR VENTI A/SAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S skifter navn til SOLAR VENTI A/S. Elly Christensen er styreleder.Se mere
23. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september. Elly Christensen er styreleder.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september. Elly Christensen er styreleder.Se mere
3. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Elly Christensen er styreleder.Se mere
2. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Elly Christensen er styreleder.Se mere
5. februar 2003Torkild Forman forlater styretAIDT MILJØ A/STorkild Forman forlater styret for AIDT MILJØ A/S etter en periode på 6 år. Elly Christensen er fortsatt styreleder.Se mere
2. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Elly Christensen er styreleder.Se mere
1. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Elly Christensen er styreleder.Se mere
7. august 2000AdresseendringAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S flytter til ny adresse i Thorsø. Elly Christensen er styreleder.Se mere
4. februar 2000Regnskap for 1999 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Elly Christensen er styreleder.Se mere
1. januar 2000Ny bransje: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovneAIDT MILJØ A/STidligere bransje: Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug. Elly Christensen er styreleder.Se mere
23. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Elly Christensen er styreleder.Se mere
2. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Elly Christensen er styreleder.Se mere
21. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortAIDT MILJØ A/SAIDT MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Elly Christensen er styreleder.Se mere
25. februar 1997Torben Egekvist forlater styretAIDT MILJØ A/STorben Egekvist forlater styret for AIDT MILJØ A/S etter en periode på 2 år. Elly Christensen er fortsatt styreleder.Se mere