5. februar 1999Elly Simonsen forlater styretAgri-Egens SparekasseElly Simonsen forlater styret for Agri-Egens Sparekasse etter en periode på 130 år.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortAgri-Egens SparekasseAgri-Egens Sparekasse offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 1998Tage Møller Pedersen forlater styretAgri-Egens SparekasseTage Møller Pedersen forlater styret for Agri-Egens Sparekasse etter en periode på 129 år. Elly Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 1998Ole Brus Sørensen forlater styretAgri-Egens SparekasseOle Brus Sørensen forlater styret for Agri-Egens Sparekasse etter en periode på 129 år. Elly Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortAgri-Egens SparekasseAgri-Egens Sparekasse offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 1997Nytt navn: Agri-Egens SparekasseAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSEAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE skifter navn til Agri-Egens Sparekasse. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSEAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
2. mai 1996Peter Foged Schmidt blir med i styretAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSEPeter Foged Schmidt blir med i styret for AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE. Elly Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mars 1996Niels Arne Sørensen blir med i styretAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSENiels Arne Sørensen blir med i styret for AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE. Elly Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 1996John Henri Slej blir med i ledelsenAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSEJohn Henri Slej blir med i ledelsen for AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
29. juni 1992Flere forlater styretAGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE4 medlemmer forlater styret for AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE. Elly Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 1970Nytt navn: AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSEAGRI-EGENS SPAREKASSEAGRI-EGENS SPAREKASSE skifter navn til AGRI-EGENS SPARE- OG LÅNEKASSE. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere
1. august 1869StiftelseAGRI-EGENS SPAREKASSEAGRI-EGENS SPAREKASSE stiftes i bransjen banker, sparekasser og andelskasser. Elly Simonsen er medlem av styret.Se mere