16. septemberOverskudd på DKK 737.243 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
11. septemberStiftelseSchönfeldspitze ApSSchönfeldspitze ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Else Grubb er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. september 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2022Underskudd på DKK 444.020 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2020Underskudd på DKK 283.878 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2019Overskudd på DKK 538.131 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2018Underskudd på DKK 516.751 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2017Underskudd på DKK 294.892 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2016Underskudd på DKK 96.505 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2015Overskudd på DKK 1,1 mio.ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2014 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2014Underskudd på DKK 246.541 ZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2013 til 31. mars. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2014Else Grubb blir med i ledelsenZIWA HOLDING ApSElse Grubb erstatter Henning Grubb i ledelsen for ZIWA HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
4. april 2014AdresseendringZIWA HOLDING ApSZIWA HOLDING ApS flytter fra Holbæk til Frederiksberg. Else Grubb er medlem af ledelsen.Se mere