1. oktoberNy bransje: Forhandlere af gaveartikler og brugskunstLykkegaard Tversted ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Elsebeth Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juniBjarke Fredskild Pedersen blir med i styretDANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/SBjarke Fredskild Pedersen blir med i styret for DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. maiOverskudd på DKK 773.092 DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/SDANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elsebeth Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. april · voresbykolding.dkNye virksomheder i Kolding i sidste månedVirksomheden ledes af Søren Nielsen og Elsebeth Nielsen. Les artikkel
26. marsStiftelseLykkegaard Tversted ApSLykkegaard Tversted ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Elsebeth Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. marsOverskudd på DKK 4,9 mia.POUL DUE JENSENS FONDPOUL DUE JENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Elsebeth Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. marsErstatning i styretPOUL DUE JENSENS FOND5 endringer i styret for POUL DUE JENSENS FOND. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januarJohn Bjerregaard Jacobsen blir med i styretPOUL DUE JENSENS FONDJohn Bjerregaard Jacobsen erstatter Torben Ømark i styret for POUL DUE JENSENS FOND etter en periode på 8 år. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 2023Elsebeth Nielsen blir med i styretDANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/SElsebeth Nielsen blir med i styret for DANSKLÆRERFORENINGENS HUS A/S.Se mere
7. juni 2023Jacoba Theresia Maria Van der Meijs blir med i styretPOUL DUE JENSENS FONDJacoba Theresia Maria Van der Meijs blir med i styret for POUL DUE JENSENS FOND. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 2023Overskudd på DKK 268 mio.POUL DUE JENSENS FONDPOUL DUE JENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Elsebeth Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2023 · LigeHerStort stævne afviklet i Lanternen: Spillere fra hele landetVed siden af Elsebeth Nielsen (nr. 2) og Anette Pedersen (nr. 3)(nummer to) Den endelige præmieoverrækkelse blev lidt forsinket grundet omspil om tredjepladsen. Les artikkel
15. mars 2023Erstatning i styretPOUL DUE JENSENS FOND3 endringer i styret for POUL DUE JENSENS FOND. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2022Elsebeth Nielsen forlater styretSpar Nord FondenElsebeth Nielsen forlater styret for Spar Nord Fonden etter en periode på 4 år.Se mere
21. mars 2022Overskudd på DKK 1,7 mia.POUL DUE JENSENS FONDPOUL DUE JENSENS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Elsebeth Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2022Helena Videbæk Due Langvad blir med i styretPOUL DUE JENSENS FONDHelena Videbæk Due Langvad erstatter Estrid Due Hesselholt i styret for POUL DUE JENSENS FOND etter en periode på 3 år. Elsebeth Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2021Elsebeth Nielsen slutter som adm. direktørWagner, Gerner & Nielsen Holding ApSElsebeth Nielsen slutter som adm. direktør i Wagner, Gerner & Nielsen Holding ApS.Se mere
10. mai 2021Regnskap for 2020 omgjortSpar Nord FondenSpar Nord Fonden gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Elsebeth Nielsen er nestleder i styret.Se mere
10. mai 2021Elsebeth Nielsen forlater styretWagner, Gerner & Nielsen Holding ApSElsebeth Nielsen forlater styret for Wagner, Gerner & Nielsen Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. april 2021Underskudd på DKK 102 mio.Spar Nord FondenSpar Nord Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Elsebeth Nielsen er nestleder i styret.Se mere