22. november 2004Ulla Laustsen blir med i styretENTREPRENØRGÅRDEN A/SUlla Laustsen erstatter Elva Laustsen i styret for ENTREPRENØRGÅRDEN A/S etter en periode på 30 år.Se mere
22. november 2004Mogens Laustsen blir med i ledelsenENTREPRENØRGÅRDEN A/SMogens Laustsen erstatter Elva Laustsen i ledelsen for ENTREPRENØRGÅRDEN A/S etter en periode på 30 år.Se mere
8. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 1996 til 30. september. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 1995 til 30. november 1996. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 1994 til 30. november 1995. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1994Egon Laustsen forlater styretENTREPRENØRGÅRDEN A/SEgon Laustsen forlater styret for ENTREPRENØRGÅRDEN A/S etter en periode på 20 år. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1994Egon Laustsen forlater ledelsenENTREPRENØRGÅRDEN A/SEgon Laustsen forlater ledelsen for ENTREPRENØRGÅRDEN A/S etter en periode på 20 år. Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1974StiftelseENTREPRENØRGÅRDEN A/SENTREPRENØRGÅRDEN A/S stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Elva Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere