11. februar 2003Elvar Thorkelsson forlater styretTEYMI A/SElvar Thorkelsson forlater styret for TEYMI A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med softwareTEYMI A/STidligere bransje: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere
17. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortTEYMI A/STEYMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere
8. april 2002Erstatning i styretTEYMI A/S4 endringer i styret for TEYMI A/S. Elvar Thorkelsson er fortsatt styreleder.Se mere
1. desember 2001René Vernon blir med i ledelsenTEYMI A/SRené Vernon erstatter Emil Emilsson i ledelsen for TEYMI A/S etter en periode på 2 år. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortTEYMI A/STEYMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 9. mai 2000 til 31. desember 2000. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere
20. juni 2001AdresseendringTEYMI A/STEYMI A/S flytter fra Ballerup til København Ø. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere
19. juni 2001Erstatning i styretTEYMI A/S4 endringer i styret for TEYMI A/S. Elvar Thorkelsson er fortsatt styreleder.Se mere
9. mai 2000StiftelseTEYMI A/STEYMI A/S stiftes i bransjen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Elvar Thorkelsson er styreleder.Se mere