27. augustEndring i eierkretsenReduced ApSEmil Munck de Voss er ikke lenger registrert som reell eier av Reduced ApS.Se mere
29. juliUnderskudd på DKK 4.000 Munck de Voss Holding ApSMunck de Voss Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 15 mio.Reduced ApSReduced ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsErstatning i styretReduced ApS3 endringer i styret for Reduced ApS. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsEndring i eierkretsenReduced ApSEmil Munck de Voss reduserer sitt reelle eierskap av Reduced ApS.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 7,7 mio.Reduced ApSReduced ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 91 Munck de Voss Holding ApSMunck de Voss Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2022Thomas Peter Dyrberg blir med i styretReduced ApSThomas Peter Dyrberg blir med i styret for Reduced ApS. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2022Underskudd på DKK 1,5 mio.Reduced ApSReduced ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 856 Munck de Voss Holding ApSMunck de Voss Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022AdresseendringReduced ApSReduced ApS flytter fra København K til Nordhavn. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Emil Munck de Voss blir med i styretReduced ApSEmil Munck de Voss blir med i styret for Reduced ApS.Se mere
9. juni 2022Endring i eierkretsenReduced ApSEmil Munck de Voss reduserer sitt reelle eierskap av Reduced ApS.Se mere
5. juli 2021Endring i eierkretsenReduced ApSEmil Munck de Voss reduserer sitt reelle eierskap av Reduced ApS.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 3.675 Munck de Voss Holding ApSMunck de Voss Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. februar 2020 til 31. desember 2020. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 512 Reduced ApSReduced ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2020 til 31. desember 2020. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2020AdresseendringReduced ApSReduced ApS flytter til ny adresse i København K. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020StiftelseReduced ApSReduced ApS stiftes i bransjen fremstilling af andre fødevarer i.a.n. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020StiftelseMunck de Voss Holding ApSMunck de Voss Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Emil Munck de Voss er medlem af ledelsen.Se mere