1. juliOverskudd på DKK 57.808 E. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 49.012 LAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 0 eview ApSeview ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2023Endring i eierkretsenLAIY ApSEmil Overlund øker sitt reelle eierskap av LAIY ApS.Se mere
9. juli 2023Underskudd på DKK 71.101 LAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2023Overskudd på DKK 0 eview ApSeview ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2023Underskudd på DKK 57.193 E. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 0 eview ApSeview ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 39.247 LAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Overskudd på DKK 3.647 E. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2021Underskudd på DKK 21.942 eview ApSeview ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juli 2021Underskudd på DKK 157.894 E. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2021Underskudd på DKK 320.006 LAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2020Underskudd på DKK 164.020 eview ApSeview ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2018 til 31. desember 2019. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. september 2020Overskudd på DKK 12.902 E. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2020Overskudd på DKK 35.177 LAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortLAIY ApSLAIY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortE. Overlund Holding ApSE. Overlund Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Emil Overlund er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2019Adresseendringeview ApSeview ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Emil Overlund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2018Emil Overlund forlater styretTelwise ApSEmil Overlund forlater styret for Telwise ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere