28. juniUnderskudd på DKK 182.461 Intellitech Systems A/SIntellitech Systems A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 2.932 Ashes ApSAshes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2023Endring i eierkretsenIntellitech Systems A/SEmil Schaub Brandt reduserer sitt reelle eierskap av Intellitech Systems A/S.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 3.052 Ashes ApSAshes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Intellitech Systems A/SIntellitech Systems A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2022Underskudd på DKK 3.495 Ashes ApSAshes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2022Underskudd på DKK 666.520 Intellitech Systems A/SIntellitech Systems A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022Emil Schaub Brandt blir med i styretIntellitech Systems A/SEmil Schaub Brandt blir med i styret for Intellitech Systems A/S.Se mere
28. januar 2022Endring i eierkretsenIntellitech Systems A/SEmil Schaub Brandt reduserer sitt reelle eierskap av Intellitech Systems A/S.Se mere
28. januar 2022AdresseendringIntellitech Systems A/SIntellitech Systems A/S flytter fra Hellerup til København K. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2022Ny selskapsform AktieselskabIntellitech Systems A/SIntellitech Systems ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Intellitech Systems A/S. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabAshes ApSAshes IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Ashes ApS. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 262.126 Intellitech Systems ApSIntellitech Systems ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Endring i eierkretsenIntellitech Systems ApSEmil Schaub Brandt øker sitt reelle eierskap av Intellitech Systems ApS.Se mere
14. mai 2021Overskudd på DKK 0 Ashes IVSAshes IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2020Overskudd på DKK 528.193 Intellitech Systems ApSIntellitech Systems ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. desember 2018 til 31. desember 2019. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Overskudd på DKK 0 Ashes IVSAshes IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2020Emil Schaub Brandt forlater ledelsenInpress IVSEmil Schaub Brandt forlater ledelsen for Inpress IVS etter en periode på 12 måneder.Se mere
4. mars 2020Endring i eierkretsenInpress IVSEmil Schaub Brandt er ikke lenger registrert som reell eier av Inpress IVS.Se mere
13. juni 2019Underskudd på DKK 9.196 Inpress IVSInpress IVS offentliggjør regnskap for perioden 19. januar 2018 til 31. desember 2018. Emil Schaub Brandt er medlem af ledelsen.Se mere