8. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.E. Thorsen Holding ApSE. Thorsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emilie Thorsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 2,1 mio.ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 328.203 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 183.428 E. Thorsen Holding ApSE. Thorsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emilie Thorsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 237.113 E. Thorsen Holding ApSE. Thorsen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2021 til 31. desember 2021. Emilie Thorsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2022Overskudd på DKK 402.984 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
29. april 2021StiftelseE. Thorsen Holding ApSE. Thorsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Emilie Thorsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2021Overskudd på DKK 405.944 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
1. desember 2020Ny bransje: InvesteringsselskaberET 1 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
12. mai 2020Overskudd på DKK 2.229 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
8. mai 2019Underskudd på DKK 65.546 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
17. mai 2018Underskudd på DKK 3.590 ET 1 ApSET 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2016 til 31. desember 2017. Emilie Thorsen eier 52% av virksomheten.Se mere
24. desember 2016Emilie Thorsen blir med i styretET 1 ApSEmilie Thorsen erstatter Birte Merete Thorsen i styret for ET 1 ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
24. desember 2016Endring i eierkretsenET 1 ApSEmilie Thorsen registrert som reell eier av ET 1 ApS.Se mere