25. januar 2021Emma Marie Bjurman forlater styretSplay One ApSEmma Marie Bjurman forlater styret for Splay One ApS etter en periode på 1 år.Se mere
17. desember 2020Emma Marie Bjurman forlater styretEpiq Film ApSEmma Marie Bjurman forlater styret for Epiq Film ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2020Underskudd på DKK 1,8 mio.Epiq Film ApSEpiq Film ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emma Marie Bjurman er nestleder i styret.Se mere
15. september 2020Underskudd på DKK 2,7 mio.Splay One ApSSplay One ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
20. april 2020Emma Marie Bjurman forlater styretGONG MEDIA ApSEmma Marie Bjurman forlater styret for GONG MEDIA ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. september 2019Emma Marie Bjurman blir med i styretSplay One ApSEmma Marie Bjurman blir med i styret for Splay One ApS.Se mere
12. september 2019Victor Olle von Arbin Ljungberg blir med i ledelsenSplay One ApSVictor Olle von Arbin Ljungberg blir med i ledelsen for Splay One ApS. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
26. juni 2019Overskudd på DKK 35.000 GONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
26. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortEpiq Film ApSEpiq Film ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mars 2018 til 31. desember 2018. Emma Marie Bjurman er nestleder i styret.Se mere
21. november 2018AdresseendringEpiq Film ApSEpiq Film ApS flytter fra København Ø til København NV. Emma Marie Bjurman er nestleder i styret.Se mere
20. september 2018Erstatning i styretGONG MEDIA ApS3 endringer i styret for GONG MEDIA ApS. Emma Marie Bjurman er fortsatt styremedlem.Se mere
13. september 2018Emma Marie Bjurman blir med i styretEpiq Film ApSEmma Marie Bjurman blir med i styret for Epiq Film ApS.Se mere
13. september 2018Endring i eierkretsenEpiq Film ApSAnders Dalgaard Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av Epiq Film ApS. Emma Marie Bjurman er nestleder i styret.Se mere
26. juni 2018Underskudd på DKK 584.000 GONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2017Kristian Andreas Jacobsen Farcin-Leth blir med i styretGONG MEDIA ApSKristian Andreas Jacobsen Farcin-Leth erstatter Trine Bjørn Jakobsen i styret for GONG MEDIA ApS etter en periode på 8 måneder. Emma Marie Bjurman er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2017Kristian Andreas Jacobsen Farcin-Leth blir adm. direktørGONG MEDIA ApSKristian Andreas Jacobsen Farcin-Leth erstatter Trine Bjørn Jakobsen som adm. direktør i GONG MEDIA ApS. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
26. april 2017Underskudd på DKK 545.000 GONG MEDIA ApSGONG MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
15. februar 2017Erstatning i styretGONG MEDIA ApS4 endringer i styret for GONG MEDIA ApS. Emma Marie Bjurman er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februar 2017Trine Bjørn Jakobsen blir adm. direktørGONG MEDIA ApSTrine Bjørn Jakobsen erstatter Hans Fredrik Hillerbrand som adm. direktør i GONG MEDIA ApS. Emma Marie Bjurman er medlem av styret.Se mere
22. juni 2016 · Finans.dkKnauf har ansat tre nye i chefstillinger - jobskifter i uge 25Jens Kristoffer Eriksson er fratrådt bestyrelsen for Gong Media ApS, hvorefter Emma Marie Bjurman er tiltrådt. Les artikkel