1. desember 2023Endring i eierkretsenA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØREREngin Mor øker sitt reelle eierskap av A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
11. oktober 2023Overskudd på DKK 50.020 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Overskudd på DKK 488.720 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Engin Mor eier 40% av virksomheten.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 50.344 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2022Overskudd på DKK 323.897 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Engin Mor eier 40% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2022Endring i eierkretsenA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØREREngin Mor øker sitt reelle eierskap av A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
23. november 2021Underskudd på DKK 6.048 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 165.074 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Engin Mor eier 30% av virksomheten.Se mere
11. desember 2020Overskudd på DKK 81.795 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Engin Mor eier 30% av virksomheten.Se mere
11. desember 2020Underskudd på DKK 6.674 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2019Underskudd på DKK 6.924 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2019Overskudd på DKK 17.068 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Engin Mor eier 30% av virksomheten.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØREREngin Mor øker sitt reelle eierskap av A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
3. desember 2018Underskudd på DKK 5.506 EM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. november 2017 til 30. juni. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2018Overskudd på DKK 361.106 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Engin Mor eier 10% av virksomheten.Se mere
27. november 2017Overskudd på DKK 238.900 A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRERA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Engin Mor eier 10% av virksomheten.Se mere
6. november 2017Engin Mor blir med i styretA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØREREngin Mor erstatter Sophie-Amalie Giulia Okstoft Ferraris i styret for A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER etter en periode på 7 år.Se mere
6. november 2017Endring i eierkretsenA/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØREREngin Mor registrert som reell eier av A/S ISHØY & MADSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRER.Se mere
6. november 2017StiftelseEM Holding af 2017 ApSEM Holding af 2017 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Engin Mor er medlem af ledelsen.Se mere