4. desember 1997Peter Lorentzen blir med i ledelsenSANDVIK A/SPeter Lorentzen erstatter Enrico Galli i ledelsen for SANDVIK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Enrico Galli er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 1997Erstatning i styretSANDVIK A/S3 endringer i styret for SANDVIK A/S. Enrico Galli er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 1997Roland Vilhelm Setterberg forlater ledelsenSANDVIK A/SRoland Vilhelm Setterberg forlater ledelsen for SANDVIK A/S etter en periode på 10 måneder. Enrico Galli er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Enrico Galli er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1996Roland Vilhelm Setterberg blir med i styretSANDVIK A/SRoland Vilhelm Setterberg blir med i styret for SANDVIK A/S. Enrico Galli er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 1996Enrico Galli blir med i ledelsenSANDVIK A/SEnrico Galli blir med i ledelsen for SANDVIK A/S.Se mere