6. oktober 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Varo Specialmaskiner Vargus Scandinavia, LP Kolding..Samtidig er Eran Ehrenberg udtrådt af direktionen (kilde: Les artikkel
1. september 2023Eran Ehrenberg forlater ledelsenVARGUS SCANDINAVIA A/SEran Ehrenberg forlater ledelsen for VARGUS SCANDINAVIA A/S etter en periode på 8 år.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 151.643 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Overskudd på DKK 675.865 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2021Overskudd på DKK 396.896 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Jan-Mikael Sthaalros forlater styretVARGUS SCANDINAVIA A/SJan-Mikael Sthaalros forlater styret for VARGUS SCANDINAVIA A/S etter en periode på 43 år. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020Underskudd på DKK 141.527 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2020Casper Moltke forlater styretVARGUS SCANDINAVIA A/SCasper Moltke forlater styret for VARGUS SCANDINAVIA A/S etter en periode på 42 år. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 327.828 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2018Underskudd på DKK 360.770 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2017Underskudd på DKK 883.538 VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 1,9 mio.VARGUS SCANDINAVIA A/SVARGUS SCANDINAVIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Eran Ehrenberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 44Vargus Scandinavia A/S Eran Ehrenberg, Israel, er indtrådt i direktionen hos Vargus Scandinavia A/S i stedet for Carsten Tambo Tovborg Rasmussen (kilde: Les artikkel
30. oktober 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeVargus Scandinavia A/S Eran Ehrenberg, Israel, er indtrådt i direktionen hos Vargus Scandinavia A/S i stedet for Carsten Tambo Tovborg Rasmussen (kilde: Les artikkel
16. oktober 2015Eran Ehrenberg blir med i ledelsenVARGUS SCANDINAVIA A/SEran Ehrenberg erstatter Carsten Tambo Tovborg i ledelsen for VARGUS SCANDINAVIA A/S etter en periode på 3 år.Se mere