20. juni 2003Eric Bjørn Kølben forlater ledelsenROBERT LAMBER & CO. ApSEric Bjørn Kølben forlater ledelsen for ROBERT LAMBER & CO. ApS etter en periode på 17 år.Se mere
3. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2000Regnskap for 1998 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortROBERT LAMBER & CO. ApSROBERT LAMBER & CO. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 1990Eric Bjørn Kølben forlater ledelsenHANDELSANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 1984Eric Bjørn Kølben forlater ledelsen for HANDELSANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 1984 etter en periode på 5 år.Se mere
27. desember 1989Eric Bjørn Kølben forlater ledelsenLEO HANSEN & CO. AGENTURER ApSEric Bjørn Kølben forlater ledelsen for LEO HANSEN & CO. AGENTURER ApS etter en periode på 8 år.Se mere
19. desember 1989Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONLEO HANSEN & CO. AGENTURER ApSTidligere status: Normal. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 1989Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHANDELSANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 1984Tidligere status: Normal. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 1988Eric Bjørn Kølben forlater styretKD-TEX ApSEric Bjørn Kølben forlater styret for KD-TEX ApS etter en periode på 8 år.Se mere
25. februar 1987Nytt navn: ROBERT LAMBER & CO. ApSApS SPKR 4 NR.1068ApS SPKR 4 NR.1068 skifter navn til ROBERT LAMBER & CO. ApS. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 1986StiftelseApS SPKR 4 NR.1068ApS SPKR 4 NR.1068 stiftes i bransjen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1984StiftelseHANDELSANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 1984HANDELSANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 1984 stiftes i 1984. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1981StiftelseLEO HANSEN & CO. AGENTURER ApSLEO HANSEN & CO. AGENTURER ApS stiftes i 1981. Eric Bjørn Kølben er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1980StiftelseKD-TEX ApSKD-TEX ApS stiftes i 1980. Eric Bjørn Kølben er medlem av styret.Se mere