1. november 2014Erik Balslev Halling Aagaard forlater styretBYGGELYST ApSErik Balslev Halling Aagaard forlater styret for BYGGELYST ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. september 2014Peter Laursen forlater styretBYGGELYST ApSPeter Laursen forlater styret for BYGGELYST ApS etter en periode på 1 år. Erik Balslev Halling Aagaard er fortsatt styreleder.Se mere
10. juni 2014Underskudd på DKK 20.388 BYGGELYST ApSBYGGELYST ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. juli 2013 til 31. desember 2013. Erik Balslev Halling Aagaard er styreleder.Se mere
11. juli 2013StiftelseBYGGELYST ApSBYGGELYST ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Erik Balslev Halling Aagaard er styreleder.Se mere
31. desember 2004Martin Brændgaard blir med i ledelsenVISUAL CONSULT ApSMartin Brændgaard erstatter Erik Balslev Halling Aagaard i ledelsen for VISUAL CONSULT ApS etter en periode på 6 år.Se mere
30. desember 2004Nytt navn: VISUAL CONSULT ApSCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS skifter navn til VISUAL CONSULT ApS. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Cafeér og kaffebarer mv.CAFE WILDER II ApSTidligere bransje: Restauranter. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2001Ny bransje: RestauranterCAFE WILDER II ApSTidligere bransje: Cafeér og kaffebarer mv. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2001Alexandre Piazza forlater ledelsenCAFE WILDER II ApSAlexandre Piazza forlater ledelsen for CAFE WILDER II ApS etter en periode på 3 år. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. august 1998 til 31. desember 1998. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 1998StiftelseCAFE WILDER II ApSCAFE WILDER II ApS stiftes i bransjen cafeér og kaffebarer mv. Erik Balslev Halling Aagaard er medlem af ledelsen.Se mere