27. april 2010Erik Christensen forlater styretRoyal Unibrew A/SErik Christensen forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 8 år.Se mere
13. april 2010Steen Justesen blir med i styretRoyal Unibrew A/SSteen Justesen blir med i styret for Royal Unibrew A/S. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. januar 2010Ulrik Sørensen forlater ledelsenRoyal Unibrew A/SUlrik Sørensen forlater ledelsen for Royal Unibrew A/S etter en periode på 12 år. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
12. november 2009Allan Rud Meier Jensen forlater styretRoyal Unibrew A/SAllan Rud Meier Jensen forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 12 måneder. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortRoyal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2009Henrik Brandt forlater styretRoyal Unibrew A/SHenrik Brandt forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 11 år. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. desember 2008Allan Rud Meier Jensen blir med i styretRoyal Unibrew A/SAllan Rud Meier Jensen blir med i styret for Royal Unibrew A/S. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2008Jesper Damgaard Frid forlater styretRoyal Unibrew A/SJesper Damgaard Frid forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 3 år. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. november 2008Henrik Brandt blir adm. direktørRoyal Unibrew A/SHenrik Brandt blir adm. direktør i Royal Unibrew A/S. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
29. september 2008Poul Møller slutter som adm. direktørRoyal Unibrew A/SPoul Møller slutter som adm. direktør i Royal Unibrew A/S. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
29. september 2008Povl Friis forlater ledelsenRoyal Unibrew A/SPovl Friis forlater ledelsen for Royal Unibrew A/S etter en periode på 10 år. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2008Connie Astrup-Larsen forlater ledelsenRoyal Unibrew A/SConnie Astrup-Larsen forlater ledelsen for Royal Unibrew A/S etter en periode på 5 år. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortRoyal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af ølRoyal Unibrew A/STidligere bransje: Bryggerier. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortRoyal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2006Leif Hess Rasmussen forlater ledelsenRoyal Unibrew A/SLeif Hess Rasmussen forlater ledelsen for Royal Unibrew A/S etter en periode på 9 år. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortRoyal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Erik Christensen er medlem av styret.Se mere
27. april 2006Michael Christian Olsen forlater styretRoyal Unibrew A/SMichael Christian Olsen forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 3 år. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2005Jesper Damgaard Frid blir med i styretRoyal Unibrew A/SJesper Damgaard Frid blir med i styret for Royal Unibrew A/S. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2005Flemming Jørgen Hansen forlater styretRoyal Unibrew A/SFlemming Jørgen Hansen forlater styret for Royal Unibrew A/S etter en periode på 3 år. Erik Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere