26. mai 2015Erik Cohn-Jakobsen forlater styretGF POST JYLLANDErik Cohn-Jakobsen forlater styret for GF POST JYLLAND etter en periode på 6 år.Se mere
8. juli 2013Overskudd på DKK 73.767 GF POST JYLLANDGF POST JYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Erik Cohn-Jakobsen er medlem av styret.Se mere
24. april 2012Erstatning i styretGF POST JYLLAND5 endringer i styret for GF POST JYLLAND. Erik Cohn-Jakobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortGF POST JYLLANDGF POST JYLLAND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Erik Cohn-Jakobsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2010Leif Gert Broni blir med i styretGF POST JYLLANDLeif Gert Broni blir med i styret for GF POST JYLLAND. Erik Cohn-Jakobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. april 2010Nytt navn: GF POST JYLLANDFORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLANDFORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLAND skifter navn til GF POST JYLLAND. Erik Cohn-Jakobsen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2009Holger Juhl Olesen forlater styretFORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLANDHolger Juhl Olesen forlater styret for FORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLAND etter en periode på 39 år. Erik Cohn-Jakobsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2009Erik Cohn-Jakobsen blir med i styretFORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLANDErik Cohn-Jakobsen blir med i styret for FORSIKRINGSKLUBBEN POST JYLLAND.Se mere