31. desember 2020Endring i eierkretsenI/S ERIKSMINDEErik Gjørup er ikke lenger registrert som reell eier av I/S ERIKSMINDE.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frøI/S ERIKSMINDETidligere bransje: Kornavl. Erik Gjørup eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: KornavlI/S ERIKSMINDETidligere bransje: Agerbrug i øvrigt. Erik Gjørup eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mai 2003Erik Gjørup forlater styretHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.Erik Gjørup forlater styret for HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A. etter en periode på 7 år.Se mere
1. januar 2001Ny bransje: Agerbrug i øvrigtI/S ERIKSMINDETidligere bransje: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Erik Gjørup eier 50% av virksomheten.Se mere
6. desember 1999AdresseendringI/S ERIKSMINDEI/S ERIKSMINDE flytter til ny adresse i Roslev. Erik Gjørup eier 50% av virksomheten.Se mere
16. oktober 1999StiftelseHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A. stiftes i bransjen varmeforsyning. Erik Gjørup er medlem av styret.Se mere
28. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Erik Gjørup er medlem av styret.Se mere
19. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Erik Gjørup er medlem av styret.Se mere
15. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Erik Gjørup er medlem av styret.Se mere
12. mars 1996Erik Gjørup blir med i styretHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.Erik Gjørup blir med i styret for HALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A..Se mere
12. mars 1996Ny status NORMALHALMLEVERANDØRSELSKABET ROSLEV A.M.B.A.Tidligere status: Ukjent. Erik Gjørup er medlem av styret.Se mere
15. desember 1986Endring i eierkretsenI/S ERIKSMINDEErik Gjørup registrert som reell eier av I/S ERIKSMINDE.Se mere