13. desember 2005Erik Jensen forlater styretAKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005Erik Jensen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005 etter en periode på 5 år.Se mere
13. desember 2005Erik Jensen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005Erik Jensen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005 etter en periode på 5 år.Se mere
12. desember 2005Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005DANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 12. DECEMBER 2005. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2004Henrik Schack Larsen forlater styretDANSK MEDIA CENTER A/SHenrik Schack Larsen forlater styret for DANSK MEDIA CENTER A/S etter en periode på 3 år. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 30. juni. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2001AdresseendringDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S flytter fra Otterup til Odense C. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2000StiftelseDANSK MEDIA CENTER A/SDANSK MEDIA CENTER A/S stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Erik Jensen er medlem af ledelsen.Se mere