31. august 2005Knud Foldschack blir ny styrelederAutohuset Glostrup A/SKnud Foldschack erstatter Erik Juhl Lindberg som styreleder hos Autohuset Glostrup A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
31. august 2005Knud Foldschack blir ny styrelederKRONBORG AUTO A/SKnud Foldschack erstatter Erik Juhl Lindberg som styreleder hos KRONBORG AUTO A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortKRONBORG AUTO A/SKRONBORG AUTO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Erik Juhl Lindberg er styreleder.Se mere
13. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortAutohuset Glostrup A/SAutohuset Glostrup A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Erik Juhl Lindberg er styreleder.Se mere
1. januar 2005Endring i eierkretsenKRONBORG AUTO A/SMichael Lau Therkildsen registrert som reell eier av KRONBORG AUTO A/S. Erik Juhl Lindberg er styreleder.Se mere
27. september 2004Erik Juhl Lindberg blir med i styretKRONBORG AUTO A/SErik Juhl Lindberg blir med i styret for KRONBORG AUTO A/S.Se mere
27. september 2004Erik Juhl Lindberg blir med i styretAutohuset Glostrup A/SErik Juhl Lindberg blir med i styret for Autohuset Glostrup A/S.Se mere
20. juni 1990Erik Juhl Lindberg forlater styretGLADSAXE MOTOR CO. A/SErik Juhl Lindberg forlater styret for GLADSAXE MOTOR CO. A/S etter en periode på 11 år.Se mere
23. oktober 1989Carl Erik Andersen forlater ledelsenGLADSAXE MOTOR CO. A/SCarl Erik Andersen forlater ledelsen for GLADSAXE MOTOR CO. A/S etter en periode på 10 år. Erik Juhl Lindberg er medlem av styret.Se mere
9. juli 1979StiftelseGLADSAXE MOTOR CO. A/SGLADSAXE MOTOR CO. A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Erik Juhl Lindberg er medlem av styret.Se mere