15. juni 2000Erik Juhl forlater styretTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/SErik Juhl forlater styret for TOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S etter en periode på 4 år.Se mere
15. juni 2000Erik Juhl forlater ledelsenTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/SErik Juhl forlater ledelsen for TOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S etter en periode på 7 år.Se mere
21. desember 1998Erik Juhl forlater styretTOP TI FINANS A/SErik Juhl forlater styret for TOP TI FINANS A/S etter en periode på 10 år.Se mere
21. desember 1998Erik Juhl forlater ledelsenTOP TI FINANS A/SErik Juhl forlater ledelsen for TOP TI FINANS A/S etter en periode på 10 år.Se mere
22. oktober 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTOP TI FINANS A/STidligere status: Normal. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 1998Erik Juhl forlater ledelsenHJEMMEFRYSEREN ApSErik Juhl forlater ledelsen for HJEMMEFRYSEREN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. februar 1998Ny status UNDER KONKURSTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/STidligere status: Normal. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHJEMMEFRYSEREN ApSTidligere status: Normal. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/STOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 1996Regnskap for 1995 offentligjortTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/STOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 1996Villy Dueholm Larsen forlater styretTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/SVilly Dueholm Larsen forlater styret for TOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S etter en periode på 3 år. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 1996Erik Juhl blir med i styretTOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/SErik Juhl blir med i styret for TOP TI DYBFROST. VAMDRUP A/S.Se mere
25. januar 1995Nytt navn: HJEMMEFRYSEREN ApSNORDCZECH ApSNORDCZECH ApS skifter navn til HJEMMEFRYSEREN ApS. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 1995Erik de Fønss forlater ledelsenNORDCZECH ApSErik de Fønss forlater ledelsen for NORDCZECH ApS etter en periode på 4 år. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1993Ny selskapsform AnpartsselskabNORDCZECH ApSNORDCZECH ApS skifter selskapsform. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 1993Erik Juhl forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 31. AUGUST 1993Erik Juhl forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 31. AUGUST 1993 etter en periode på 6 år.Se mere
23. september 1993Nytt navn: NORDCZECH ApSNORDCZECH A/SNORDCZECH A/S skifter navn til NORDCZECH ApS. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1993Flere forlater styretNORDCZECH A/S5 medlemmer forlater styret for NORDCZECH A/S. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 1993Torben Oxbøll forlater ledelsenNORDCZECH A/STorben Oxbøll forlater ledelsen for NORDCZECH A/S etter en periode på 2 år. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 1993Nytt navn: ANPARTSSELSKABET AF 31. AUGUST 1993TOP TI DYBFROST, VAMDRUP ApSTOP TI DYBFROST, VAMDRUP ApS skifter navn til ANPARTSSELSKABET AF 31. AUGUST 1993. Erik Juhl er medlem af ledelsen.Se mere