21. juni 2022Erik Kaag forlater styretTinby Skumplast A/SErik Kaag forlater styret for Tinby Skumplast A/S etter en periode på 1 år.Se mere
7. juni 2022Underskudd på DKK 2,0 mio.Tinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Erik Kaag er medlem av styret.Se mere
27. mai 2021AdresseendringTinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S flytter fra Tjæreborg til Søndersø. Erik Kaag er medlem av styret.Se mere
25. mai 2021Overskudd på DKK 522.718 Tinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Erik Kaag er medlem av styret.Se mere
21. mai 2021Erik Kaag blir med i styretTinby Skumplast A/SErik Kaag blir med i styret for Tinby Skumplast A/S.Se mere
21. mai 2021Michael Vinbech Therkelsen blir med i ledelsenTinby Skumplast A/SMichael Vinbech Therkelsen erstatter Kim Holm Hansen i ledelsen for Tinby Skumplast A/S etter en periode på 39 år. Erik Kaag er medlem av styret.Se mere