2. juliUnderskudd på DKK 54.001 SPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 3.954 Eva og Erik Holding ApSEva og Erik Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
19. marsAdresseendringEva og Erik Holding ApSEva og Erik Holding ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februarAdresseendringKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/SKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Erik Kragh-Pedersen er medlem av styret.Se mere
27. september 2023Overskudd på DKK 12 mio.KNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/SKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Erik Kragh-Pedersen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 15.059 Eva og Erik Holding ApSEva og Erik Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2021 til 31. desember 2022. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 141.741 SPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023AdresseendringSPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS flytter til ny adresse i Silkeborg. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023 · Creative ClubCreative Club-medlemmer: Vi er optimistiskeErik Kragh-Pedersen forudser et behov for mere effektiv kommunikation som en afledt effekt af corona-krisen, og han tror på en naturlig udvidelse af kundekredsen i andet halvår af 2021. Les artikkel
6. desember 2022Overskudd på DKK 11 mio.KNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/SKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Erik Kragh-Pedersen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2022Underskudd på DKK 60.969 SPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Erik Kragh-Pedersen blir med i styretSPICAS KOMMUNIKATION ApSErik Kragh-Pedersen blir med i styret for SPICAS KOMMUNIKATION ApS.Se mere
15. november 2021Endring i eierkretsenSPICAS KOMMUNIKATION ApSErik Kragh-Pedersen registrert som reell eier av SPICAS KOMMUNIKATION ApS.Se mere
15. november 2021StiftelseEva og Erik Holding ApSEva og Erik Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2021Overskudd på DKK 11 mio.KNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/SKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Erik Kragh-Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2021Underskudd på DKK 447.458 SPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Overskudd på DKK 8,4 mio.KNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/SKNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Erik Kragh-Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. juli 2020Overskudd på DKK 73.126 SPICAS KOMMUNIKATION ApSSPICAS KOMMUNIKATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2019Erik Kragh-Pedersen forlater styretPROFIL GRUPPEN A/SErik Kragh-Pedersen forlater styret for PROFIL GRUPPEN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
25. oktober 2019Endring i eierkretsenSPICAS KOMMUNIKATION ApSBjarne Stæhr øker sitt reelle eierskap av SPICAS KOMMUNIKATION ApS. Erik Kragh-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere