16. juni 1999Erik Lindegaard forlater styretGLOBORAMA. FONDErik Lindegaard forlater styret for GLOBORAMA. FOND etter en periode på 6 år.Se mere
1. januar 1998Nye navn i styretGLOBORAMA. FOND2 nye medlemmer blir med i styret for GLOBORAMA. FOND. Erik Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 1997Flere forlater styretGLOBORAMA. FOND2 medlemmer forlater styret for GLOBORAMA. FOND. Erik Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 1997Lene Witte forlater styretGLOBORAMA. FONDLene Witte forlater styret for GLOBORAMA. FOND etter en periode på 4 år. Erik Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortGLOBORAMA. FONDGLOBORAMA. FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Lindegaard er medlem av styret.Se mere
11. november 1996Regnskap for 1995 offentligjortGLOBORAMA. FONDGLOBORAMA. FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Lindegaard er medlem av styret.Se mere
11. september 1995Flere forlater styretGLOBORAMA. FOND2 medlemmer forlater styret for GLOBORAMA. FOND. Erik Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
8. oktober 1993Flere forlater styretGLOBORAMA. FOND2 medlemmer forlater styret for GLOBORAMA. FOND. Erik Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
7. oktober 1993Erik Lindegaard blir med i styretGLOBORAMA. FONDErik Lindegaard blir med i styret for GLOBORAMA. FOND.Se mere
7. oktober 1993Carsten Møller blir med i ledelsenGLOBORAMA. FONDCarsten Møller blir med i ledelsen for GLOBORAMA. FOND. Erik Lindegaard er medlem av styret.Se mere
7. oktober 1993Ny status NORMALGLOBORAMA. FONDTidligere status: Ukjent. Erik Lindegaard er medlem av styret.Se mere