27. november 2000Thomas Luja Falck blir med i ledelsenERIK LUJA FALCK ApSThomas Luja Falck erstatter Erik Luja Falck i ledelsen for ERIK LUJA FALCK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. september 2000Erik Luja Falck forlater styretFALCK-FORMCO ApSErik Luja Falck forlater styret for FALCK-FORMCO ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. september 2000Thomas Luja Falck blir med i ledelsenFALCK-FORMCO ApSThomas Luja Falck erstatter Erik Luja Falck i ledelsen for FALCK-FORMCO ApS etter en periode på 11 år.Se mere
23. desember 1999Søren Lambæk Jensen blir med i styretFALCK-FORMCO ApSSøren Lambæk Jensen blir med i styret for FALCK-FORMCO ApS. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortFALCK-FORMCO ApSFALCK-FORMCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortERIK LUJA FALCK ApSERIK LUJA FALCK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortERIK LUJA FALCK ApSERIK LUJA FALCK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortFALCK-FORMCO ApSFALCK-FORMCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1998Thomas Luja Falck blir med i styretFALCK-FORMCO ApSThomas Luja Falck blir med i styret for FALCK-FORMCO ApS. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortFALCK-FORMCO ApSFALCK-FORMCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 1997Nytt navn: ERIK LUJA FALCK ApSApS KBUS 8 NR. 4640ApS KBUS 8 NR. 4640 skifter navn til ERIK LUJA FALCK ApS. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 1997Erik Luja Falck forlater styretAXEL FALCK A/SErik Luja Falck forlater styret for AXEL FALCK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
17. november 1997Erik Luja Falck forlater styretEJENDOMS- OG INVESTERINGSAKTIESELSKABET RYVANGS ALLE 44Erik Luja Falck forlater styret for EJENDOMS- OG INVESTERINGSAKTIESELSKABET RYVANGS ALLE 44 etter en periode på 14 år.Se mere
17. november 1997Erik Luja Falck blir med i ledelsenApS KBUS 8 NR. 4640Erik Luja Falck erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 4640 etter en periode på 6 måneder.Se mere
17. november 1997Erik Luja Falck forlater ledelsenAXEL FALCK A/SErik Luja Falck forlater ledelsen for AXEL FALCK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
17. november 1997Erik Luja Falck forlater ledelsenEJENDOMS- OG INVESTERINGSAKTIESELSKABET RYVANGS ALLE 44Erik Luja Falck forlater ledelsen for EJENDOMS- OG INVESTERINGSAKTIESELSKABET RYVANGS ALLE 44 etter en periode på 14 år.Se mere
29. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortFALCK-FORMCO ApSFALCK-FORMCO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1995Erik Luja Falck forlater styretTEAM AD ApSErik Luja Falck forlater styret for TEAM AD ApS etter en periode på 13 år.Se mere
2. juni 1993Hans Jørgensen forlater ledelsenTEAM AD ApSHans Jørgensen forlater ledelsen for TEAM AD ApS etter en periode på 10 år. Erik Luja Falck er medlem av styret.Se mere
9. januar 1990Nytt navn: FALCK-FORMCO ApSADR NR. 1374 ApSADR NR. 1374 ApS skifter navn til FALCK-FORMCO ApS. Erik Luja Falck er medlem af ledelsen.Se mere