15. oktober 2010Erik Mogens Bryde Gunnersen forlater ledelsenGLATT NORDEN ApSErik Mogens Bryde Gunnersen forlater ledelsen for GLATT NORDEN ApS etter en periode på 8 år.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrGLATT NORDEN ApSTidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2002AdresseendringGLATT NORDEN ApSGLATT NORDEN ApS flytter fra Allerød til Kastrup. Erik Mogens Bryde Gunnersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2002Ole Wørts slutter som adm. direktørGLATT NORDEN ApSOle Wørts slutter som adm. direktør i GLATT NORDEN ApS. Erik Mogens Bryde Gunnersen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. juli 2002Erik Mogens Bryde Gunnersen blir med i ledelsenGLATT NORDEN ApSErik Mogens Bryde Gunnersen blir med i ledelsen for GLATT NORDEN ApS.Se mere