19. juniUnderskudd på DKK 410.300 PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022 · Food SupplySjællandsk mixer-specialist overtaget af amerikanereDiaf Pilvad har hidtil været 100 procent ejet af direktør Erik Pilvad, som i mange år har haft et forretningsmæssigt samarbejde med Admix' europæiske afdeling, Admix Europe. Les artikkel
31. mars 2022Erik Pilvad forlater styretDiaf Pilvad ApSErik Pilvad forlater styret for Diaf Pilvad ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Erik Pilvad forlater ledelsenDiaf Pilvad ApSErik Pilvad forlater ledelsen for Diaf Pilvad ApS etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Endring i eierkretsenDiaf Pilvad ApSErik Pilvad er ikke lenger registrert som reell eier av Diaf Pilvad ApS.Se mere
7. februar 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.Diaf Pilvad ApSDiaf Pilvad ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 1.819 PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 21.129 Diaf Pilvad ApSDiaf Pilvad ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2020Overskudd på DKK 129.231 Diaf Pilvad ApSDiaf Pilvad ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2020Overskudd på DKK 128.715 PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2019Erik Pilvad forlater ledelsenPILVAD-DIAF HOLDING ApSErik Pilvad forlater ledelsen for PILVAD-DIAF HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
7. august 2019Endring i eierkretsenPILVAD-DIAF HOLDING ApSErik Pilvad er ikke lenger registrert som reell eier av PILVAD-DIAF HOLDING ApS.Se mere
3. mai 2019Erik Pilvad forlater ledelsenCARPIL ApSErik Pilvad forlater ledelsen for CARPIL ApS etter en periode på 22 år.Se mere
3. mai 2019Endring i eierkretsenCARPIL ApSErik Pilvad er ikke lenger registrert som reell eier av CARPIL ApS.Se mere
20. februar 2019Overskudd på DKK 700.460 PILVAD HOLDING ApSPILVAD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 31. desember 2018. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2019Overskudd på DKK 707.772 Diaf Pilvad ApSDiaf Pilvad ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. januar 2018 til 31. desember 2018. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2019Underskudd på DKK 2,0 mio.PILVAD-DIAF HOLDING ApSPILVAD-DIAF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.PILVAD HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Erik Pilvad er medlem af ledelsen.Se mere