A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Erik Therkildsen er medlem av styret.
A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Erik Therkildsen er medlem av styret.
A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Erik Therkildsen er medlem av styret.
A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Erik Therkildsen er medlem av styret.
Knud Hjortshøj forlater styret for A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING etter en periode på 21 år. Erik Therkildsen er fortsatt styremedlem.
Knud Hjortshøj forlater ledelsen for A/S LISBJERG-LYSTRUP TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING etter en periode på 21 år. Erik Therkildsen er medlem av styret.