3. februar 2005Erik Thorsen forlater styretTOMRA SYSTEM A/SErik Thorsen forlater styret for TOMRA SYSTEM A/S etter en periode på 20 år.Se mere
14. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2003Erstatning i styretTOMRA SYSTEM A/S3 endringer i styret for TOMRA SYSTEM A/S. Erik Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 1999AdresseendringTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S flytter til ny adresse i Ishøj. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
19. mai 1998Svein Jacobsen forlater styretTOMRA SYSTEM A/SSvein Jacobsen forlater styret for TOMRA SYSTEM A/S etter en periode på 14 år. Erik Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortTOMRA SYSTEM A/STOMRA SYSTEM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
5. mars 1996Nytt navn: TOMRA SYSTEM A/SSYSTEMTOMRA A/SSYSTEMTOMRA A/S skifter navn til TOMRA SYSTEM A/S. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
4. mars 1996Jan Christian Waldrop Opsahl forlater styretSYSTEMTOMRA A/SJan Christian Waldrop Opsahl forlater styret for SYSTEMTOMRA A/S etter en periode på 11 år. Erik Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. november 1993Hans Theis Westermann forlater styretSYSTEMTOMRA A/SHans Theis Westermann forlater styret for SYSTEMTOMRA A/S etter en periode på 9 år. Erik Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. november 1991Erik Yngve Burman forlater ledelsenSYSTEMTOMRA A/SErik Yngve Burman forlater ledelsen for SYSTEMTOMRA A/S etter en periode på 7 år. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1991Erik Yngve Burman forlater styretSYSTEMTOMRA A/SErik Yngve Burman forlater styret for SYSTEMTOMRA A/S etter en periode på 7 år. Erik Thorsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 1984StiftelseSYSTEMTOMRA A/SSYSTEMTOMRA A/S stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Erik Thorsen er medlem av styret.Se mere