SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.
Skandia Link Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.
Henrik Danckwardt erstatter Gunnar Moberg i styret for SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S etter en periode på 2 år. Erik Torbjörn Sixten Callvik er fortsatt styremedlem.
Skandia Link Livsforsikring A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 1998 til 31. desember 1998. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.
SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1997 til 31. desember 1998. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.
KGL.BRAND'S LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.
Frank Charli Pedersen forlater styret for KGL.BRAND'S LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB etter en periode på 17 år. Erik Torbjörn Sixten Callvik er fortsatt styremedlem.
KGL.BRAND'S LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Torbjörn Sixten Callvik er medlem av styret.