8. juliOverskudd på DKK 5,2 mio.RIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
21. november 2023Overskudd på DKK 5,0 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.RIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2023AdresseendringRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND flytter til ny adresse i Aarhus C. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
3. april 2023AdresseendringRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND flytter til ny adresse i Aarhus C. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 4,7 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 27 mio.RIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
16. februar 2022AdresseendringRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND flytter til ny adresse i Aarhus C. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Erling Mortensen blir med i styretRIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFONDErling Mortensen blir med i styret for RIECK-ANDERSEN'S FAMILIEFOND.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 4,8 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2020Overskudd på DKK 3,9 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2019Overskudd på DKK 3,2 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
25. september 2018Overskudd på DKK 248.757 GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2017 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2017Overskudd på DKK 741.708 GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2016 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2016Overskudd på DKK 943 mio.GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2015 til 31. mai. Erling Mortensen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2015Erling Mortensen blir med i styretGURLI OG KNUD PEDERSEN'S FONDErling Mortensen erstatter Knud-Aage Dall i styret for GURLI OG KNUD PEDERSEN'S FOND etter en periode på 3 år.Se mere
31. desember 1997Erling Mortensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSPLADSEN 18, ÅRHUS ApSErling Mortensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSPLADSEN 18, ÅRHUS ApS etter en periode på 21 år.Se mere
30. juni 1997Erling Mortensen forlater styretLL-Å AF 30.06.1997 A/SErling Mortensen forlater styret for LL-Å AF 30.06.1997 A/S etter en periode på 22 år.Se mere
30. juni 1997Erling Mortensen forlater styretLL-O AF 30.06.1997 ApSErling Mortensen forlater styret for LL-O AF 30.06.1997 ApS etter en periode på 16 år.Se mere
30. juni 1997Erling Mortensen forlater ledelsenLL-O AF 30.06.1997 ApSErling Mortensen forlater ledelsen for LL-O AF 30.06.1997 ApS etter en periode på 16 år.Se mere