10. oktober 2003Erling Overgaard Carlsen forlater styretSkandinavisk Logistik A/SErling Overgaard Carlsen forlater styret for Skandinavisk Logistik A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
14. august 2003Finn Adel blir adm. direktørSkandinavisk Logistik A/SFinn Adel erstatter Andreas Grønlund Hove som adm. direktør i Skandinavisk Logistik A/S. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere
17. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2003Erling Overgaard Carlsen blir med i styretSkandinavisk Logistik A/SErling Overgaard Carlsen erstatter Andreas Grønlund Hove i styret for Skandinavisk Logistik A/S etter en periode på 1 uke.Se mere
7. mars 2003Erling Overgaard Carlsen forlater ledelsenSkandinavisk Logistik A/SErling Overgaard Carlsen forlater ledelsen for Skandinavisk Logistik A/S etter en periode på 8 år.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1999Erling Overgaard Carlsen forlater styretLOGISTICA A/SErling Overgaard Carlsen forlater styret for LOGISTICA A/S etter en periode på 11 år.Se mere
28. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 1996Ny status UNDER KONKURSLOGISTICA A/STidligere status: Normal. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere
15. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortLOGISTICA A/SLOGISTICA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S offentliggjør regnskap for perioden 5. oktober 1994 til 31. desember 1995. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 1996Flere forlater styretLOGISTICA A/S2 medlemmer forlater styret for LOGISTICA A/S. Erling Overgaard Carlsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 1996Tom Helligsøe forlater ledelsenLOGISTICA A/STom Helligsøe forlater ledelsen for LOGISTICA A/S etter en periode på 7 år. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere
15. mars 1995Svend Erik Petersen forlater styretSkandinavisk Logistik A/SSvend Erik Petersen forlater styret for Skandinavisk Logistik A/S etter en periode på 5 måneder. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1994StiftelseSkandinavisk Logistik A/SSkandinavisk Logistik A/S stiftes i bransjen andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Erling Overgaard Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 1994Vibeke Dahl forlater ledelsenLOGISTICA A/SVibeke Dahl forlater ledelsen for LOGISTICA A/S etter en periode på 5 år. Erling Overgaard Carlsen er medlem av styret.Se mere