FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
Elmer Arne Nielsen erstatter Carl Richard Mortensen i styret for FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB etter en periode på 41 år. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.
FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ. GENSIDIGT SELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Erling Riis Trolle Sørensen er medlem af ledelsen.