9. juliOverskudd på DKK 1,8 mio.MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
26. april 2023Samuel William Wyant III blir med i styretMASCUS A/SSamuel William Wyant III erstatter Tim Robert Scholte i styret for MASCUS A/S etter en periode på 10 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
16. januar 2023Søren Queitsch blir med i styretMASCUS A/SSøren Queitsch blir med i styret for MASCUS A/S. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2022Nóra Dakos forlater styretMASCUS A/SNóra Dakos forlater styret for MASCUS A/S etter en periode på 10 måneder. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
10. mars 2022Nóra Dakos blir med i styretMASCUS A/SNóra Dakos erstatter Vivi Højen i styret for MASCUS A/S etter en periode på 3 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
16. juli 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2020Overskudd på DKK 787.913 MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
27. februar 2020Henrik Skov Lisberg forlater styretMASCUS A/SHenrik Skov Lisberg forlater styret for MASCUS A/S etter en periode på 9 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
27. februar 2020Søren Queitsch blir med i ledelsenMASCUS A/SSøren Queitsch erstatter Henrik Skov Lisberg i ledelsen for MASCUS A/S etter en periode på 4 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
26. juni 2019Vivi Højen blir med i styretMASCUS A/SVivi Højen erstatter Abhishek Roy i styret for MASCUS A/S etter en periode på 2 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 2019Overskudd på DKK 588.110 MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
20. november 2018Max Rickard Krøtø forlater styretMASCUS A/SMax Rickard Krøtø forlater styret for MASCUS A/S etter en periode på 6 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 1,4 mio.MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2017Abhishek Roy blir med i styretMASCUS A/SAbhishek Roy erstatter Thomas Gylling Loft i styret for MASCUS A/S etter en periode på 4 år. Ernst Jan Alexander Vermaak er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 2017Overskudd på DKK 734.156 MASCUS A/SMASCUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
18. april 2017AdresseendringMASCUS A/SMASCUS A/S flytter fra Aarhus N til København V. Ernst Jan Alexander Vermaak er medlem av styret.Se mere
10. juni 2016Ernst Jan Alexander Vermaak blir med i styretMASCUS A/SErnst Jan Alexander Vermaak erstatter Faisal Rahmat Djabarkhan i styret for MASCUS A/S etter en periode på 3 år.Se mere