22. mai 2000Ernst Weissenböck forlater styretCIBA VISION DANMARK A/SErnst Weissenböck forlater styret for CIBA VISION DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortCIBA VISION DANMARK A/SCIBA VISION DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ernst Weissenböck er styreleder.Se mere
19. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortCIBA VISION DANMARK A/SCIBA VISION DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ernst Weissenböck er styreleder.Se mere
26. mai 1998Ernst Weissenböck blir med i styretCIBA VISION DANMARK A/SErnst Weissenböck blir med i styret for CIBA VISION DANMARK A/S.Se mere