7. juni 2021Erol Altinok forlater ledelsenPropaper ApSErol Altinok forlater ledelsen for Propaper ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2021Endring i eierkretsenPropaper ApSErol Altinok er ikke lenger registrert som reell eier av Propaper ApS.Se mere
27. mai 2020Underskudd på DKK 3.081 Propaper ApSPropaper ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Erol Altinok er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2019Underskudd på DKK 3.617 Propaper ApSPropaper ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Erol Altinok er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2018Overskudd på DKK 1.134 Propaper ApSPropaper ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2017 til 31. desember 2017. Erol Altinok er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2017StiftelsePropaper ApSPropaper ApS stiftes i bransjen engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Erol Altinok er medlem af ledelsen.Se mere