22. septemberAdresseendringCIRC A/SCIRC A/S flytter til ny adresse i Sønderborg. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
24. januarUnderskudd på DKK 61.340 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
26. april 2023Underskudd på DKK 557.465 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseCIRC A/STidligere bransje: Restauranter. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. november 2021AdresseendringCIRC A/SCIRC A/S flytter til ny adresse i Sønderborg. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
24. august 2021AdresseendringCIRC A/SCIRC A/S flytter fra Nordborg til Sønderborg. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
6. april 2021Overskudd på DKK 436.712 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2020Overskudd på DKK 316.170 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 163.185 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2019Nye navn i styretCIRC A/S2 nye medlemmer blir med i styret for CIRC A/S. Ervin Christian Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2019Heidi Frederikke Jørgensen blir med i ledelsenCIRC A/SHeidi Frederikke Jørgensen blir med i ledelsen for CIRC A/S. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
30. april 2019Brian Pedersen forlater ledelsenCIRC A/SBrian Pedersen forlater ledelsen for CIRC A/S etter en periode på 4 år. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 781.036 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2017Underskudd på DKK 334.884 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
19. januar 2017AdresseendringCIRC A/SCIRC A/S flytter fra Sønderborg til Nordborg. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
20. mai 2016Underskudd på DKK 520.784 CIRC A/SCIRC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2015StiftelseCIRC A/SCIRC A/S stiftes i bransjen restauranter. Ervin Christian Jørgensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2007Henrik Jørgen Jørgensen blir med i ledelsenSTOLBROLYKKE MASKINSTATION ApSHenrik Jørgen Jørgensen erstatter Ervin Christian Jørgensen i ledelsen for STOLBROLYKKE MASKINSTATION ApS etter en periode på 23 år.Se mere
15. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortSTOLBROLYKKE MASKINSTATION ApSSTOLBROLYKKE MASKINSTATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Ervin Christian Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere